Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Lund Kristiansen | 24.10.2005 | 16.08.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Birgitte Kristiansen | 20.11.2012 | 16.08.2019 | bestyrelse |
Susanne Lund Petersen | 20.11.2012 | 16.08.2019 | bestyrelse |
Steen Lund Kristiansen | 24.10.2005 | 16.08.2019 | bestyrelse |
Dan Otto Kristiansen | 24.10.2005 | 16.08.2019 | formand |
Niels Peter Knuth | 24.10.2005 | 20.11.2012 | bestyrelse |
Remy Thomas Bøgeløv Erichsen | 24.10.2005 | 31.12.2010 | bestyrelse |