Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | Hvidhvask | xbrl | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2022-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: P. A. Andersen & Sønner ApS. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P. A. Andersen & Sønner ApS. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2024-08-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Direktion: Birgitte Guldborg Bech (direktør) (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer samt anden hermed forbunden virksomhed, herunder opsøgende salgsarbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 fjernes Revisor: Revisionsselskabet v/ Anders Christian Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Revisor: Revisionsselskabet v/ Anders Christian Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 fjernes Revisor: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglebakken 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Keglebakken 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglebakken 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Direktion: Lars Egeberg Bech (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Legale ejere: Lars Egeberg Bech (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: LBB INVEST ApS (offentliggjort 2005-10-25)
Den 2005-10-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Egeberg Bech (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Stiftere: Lars Egeberg Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-25)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)