Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 7600 Struer (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-25 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning af svinekød (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@jutlandmeat.dk (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Navne: JUTLAND MEAT A/S (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 9. OKTOBER 2013 ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2013-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 fjernes Bestyrelse: Johanna Hendrika Wilhelmina Ma ria Stortelder-Klein Gunnewiek (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-02-08 fjernes Direktion: Franciscus Hendrikus Augustinu s Stortelder (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-02-08 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive svineslagteri i forbindelse med kødproduktion og forædling samt al dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2012-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2012-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2012-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-09-18 tilføjes Vedtægter: 2012-09-18 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af svinekød (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineslagterier (offentliggjort 2005-11-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jutlandmeat.dk (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-11 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Kristian Worsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-01-11 fjernes Bestyrelse: Kees van der Walle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 7600 Struer (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Bestyrelse: Kees van der Walle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Direktion: Franciscus Hendrikus Augustinu s Stortelder (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-25 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Hovedbranche: Svineslagterier (offentliggjort 2005-11-04)
Den 2005-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Navne: JUTLAND MEAT A/S (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 9. OKTOBER 2013 ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)