Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hansen | 13.10.2005 | 16.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Thorius Lund | 15.01.2021 | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Borring | 14.03.2013 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 13.10.2005 | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Svanvig | 13.10.2005 | 16.08.2022 | formand |
Hans Henrik Algreen-Ussing | 13.10.2005 | 14.03.2014 | bestyrelsesmedlem |