Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2012-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TE MEDIC ApS. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-02-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stoholm 16, 9270 Klarup (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerups Torv 1, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerups Torv 1, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2012-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 171, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 171, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 32, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 32, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Direktion: Søren Nørholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Legale ejere: Søren Nørholt (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2005-10-24 tilføjes Navne: SØREN NØRHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2005-10-25)
Den 2005-10-24 tilføjes Reelle ejere: Søren Nørholt (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2005-10-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Stiftere: Søren Nørholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-25)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)