Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Aase Therkildsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Rasmussen(virk.: 6) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 60,00 % |
Bendt Staunsbjerg Kristensen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Johnny Rerup List Therkildsen(virk.: 4) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 75,00 % |
Pct. | 33,75 % | 33,75 % | 33,75 % | 47,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Aase Therkildsen | ||
Johnny Rerup List Therkildsen | ||
Bendt Staunsbjerg Kristensen | 28.03.2017 | uden fast adresse, Rusland, Valid from: 28/03/2017 |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.08.2006 | 260,29 (km) | Borgervænget 37, 6710 Esbjerg V | Tangåvej 1, 5871 Frørup |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Tangåvej 1, 5871 Frørup | Tangåvej 1, 5871 Frørup |
10.01.2008 | 22,38 (km) | Tangåvej 1, 5871 Frørup | Revninge Bygade 81, 5300 Kerteminde |
30.11.2010 | 201,89 (km) | Revninge Bygade 81, 5300 Kerteminde | Skelvej 9, 9400 Nørresundby |
23.03.2011 | 235,29 (km) | Skelvej 9, 9400 Nørresundby | Parallelvej 86A, 6960 Hvide Sande |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 24.10.2005 (3235 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M/S CHRISTIANSHAVN ApS | 32446817 |
M/S CONTAINERS A/S | 29620172 |
M/S Containers Offshore ApS | 37055492 |
M/S Ella Fram | 38169203 |
M/S FRIHEDEN ApS | 31330505 |
M/S GRØNLUND ApS | 40957847 |
m/s Hanne-Berit | 28634595 |
m/Six A/S | 78422017 |
M/S Jaws | 17019805 |
M/S MARTA | 38016598 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aase Therkildsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jørgen Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Bendt Staunsbjerg Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Johnny Rerup List Therkildsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 6 % | 0 % | 0 % | 63 % | 13 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Aase Therkildsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jørgen Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 2 |
Bendt Staunsbjerg Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 0 |
Johnny Rerup List Therkildsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 1 |
Sum | 5 | 8 | 3 | 5 |
Pct. | 24 % | 38 % | 14 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |