Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herkules Alle 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Direktion: Thomas Glæsner Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Navne: HERKULES INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herkules Alle 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 38, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Vedtægter: 2005-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 38, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 38, 4. th. (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 38, 4. th. (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-04 tilføjes Direktion: Thomas Glæsner Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Navne: HERKULES INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4470 (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-11-04 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4470 (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)