Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Michael Plum Lykkesfeldt | 05.01.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Jung | 19.10.2005 | 05.01.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Mølgaard Knudsen | 28.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Michael Plum Lykkesfeldt | 23.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Jung | 23.02.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Ernland | 23.02.2012 | 28.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bysted | 03.04.2008 | 23.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Anker Nielsen | 05.01.2006 | 23.02.2012 | formand |
Jesper Højberg Christensen | 05.01.2006 | 03.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lizette Heising | 19.10.2005 | 05.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Simon Heising | 19.10.2005 | 05.01.2006 | formand |