Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Bestyrelse | Revisor | ||||
Vedtægter | Binavne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 29, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-02-15 tilføjes Hjemmeside: https://nordhealth.com/ (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Hjemmeside: www.novasoft.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgen.svendsen@nordhealth.com (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: jps@novasoft.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 29, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 29, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden alene, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 tilføjes Direktion: Juha Antero Huttunen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Direktion: John Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-12 tilføjes Bestyrelse: Valter Sebastian Alois Pasanen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-12 fjernes Bestyrelse: John Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-12 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-12 tilføjes Vedtægter: 2022-10-12 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-04-28 fjernes Binavne: Novasoft A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-31 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Sanimalis Danmark ApS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: Charles William MacBain (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Charles William MacBain (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-01 fjernes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-19 tilføjes Binavne: Novasoft A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-04-16 tilføjes Navne: Nordhealth Denmark A/S (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-15 fjernes Navne: NOVASOFT A/S (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-04-01 tilføjes Vedtægter: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: John Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-04-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Adolf Svendsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: John Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-04-01 fjernes Direktion: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Sanimalis Danmark ApS, Nordhealth Norway AS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: JØRGEN PETER SVENDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Charles William MacBain (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 29, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langdyssen 5, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-04 tilføjes Hjemmeside: www.novasoft.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2017-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jps@novasoft.dk (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-06 fjernes Legale ejere: NOVASOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 tilføjes Legale ejere: JØRGEN PETER SVENDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-11 tilføjes Revisor: Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-02-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Elin Suzann Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Rønnow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-04-08 fjernes Direktion: Kristian Rønnow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Peter Fendrich Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-29 fjernes Bestyrelse: Dennis André Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-09 tilføjes Legale ejere: NOVASOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langdyssen 5, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2005-10-13 tilføjes Bestyrelse: Dennis André Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-13 tilføjes Direktion: Kristian Rønnow (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, servicering og salg af EDB-software samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Navne: NOVASOFT A/S (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2005-10-13 tilføjes Vedtægter: 2005-10-13 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-10-20)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)