Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2005-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Z TOOLS ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2018-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Z Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2023-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-09-22 fjernes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-05-11 tilføjes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 44, 5550 Langeskov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 16, 5550 Langeskov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 fjernes Revisor: SKT. KLEMENS BOGFØRINGSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 16, 5550 Langeskov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkemaen 29, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i KA Værktøjsliberi ApS og andre selskaber, foretage investering i fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Vedtægter: 2008-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Revisor: SKT. KLEMENS BOGFØRINGSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkemaen 29, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Riddersborg Zebis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Riddersborg Zebis (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: HZ HOLDING ApS (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-09-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Riddersborg Zebis (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: Henrik Riddersborg Zebis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)