Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 16, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 17. 10. 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Revisor: JOHNNY HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Stiftere: CRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom, foretage investeringer i værdipapirer samt at drive service, rådgivning og konsulentbistand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Vedtægter: 2007-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Direktion: Frederik Rovsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Revisor: JOHNNY HANSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 tilføjes Direktion: Johannes Rovsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 16, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Direktion: Frederik Rovsing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 17. 10. 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Stiftere: CRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)