Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flexiteek Denmark ApS. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2016-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MDsik ApS. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2019-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Chemworld ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-02-24 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knardrupgårds Alle 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 51, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Mikkel Svendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-29 fjernes Direktion: Jørn Hvilshøj (direktion) (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: MD kis ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-28 fjernes Navne: KJ2M ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Svendsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Svendsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: Jørn Hvilshøj, Kirsten Hvilshøj, Mikkel Svendsen, Miriam Hvilshøj Hvid (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 51, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2005-10-13 tilføjes Direktion: Jørn Hvilshøj (direktion) (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Legale ejere: Jørn Hvilshøj, Kirsten Hvilshøj, Mikkel Svendsen, Miriam Hvilshøj Hvid (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2005-10-13 tilføjes Navne: KJ2M ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Stiftere: Miriam Hvilshøj Hvid, Mikkel Svendsen, Kirsten Hvilshøj, Jørn Hvilshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)