Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2007-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ROKHØJ INVEST ApS. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2010-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RUTEC A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Dorrit Storm (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Dorrit Storm (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Dorrit Storm (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Mads Nissen (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-26 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-11-05 fjernes Direktion: Mads Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-11-05 fjernes Legale ejere: Mads Nissen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Anna Gade 24, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.nis@gmail.com (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: ru-tec@webspeed.dk (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2014-05-19 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2008-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2007-08-03)
Den 2008-08-08 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-08 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2007-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i driftsselskaber, øvrige værdipapirer samt investering og hermed beslægtet virksomhed samt yde konsulentydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-15 tilføjes Navne: ApS 12.10.05 (offentliggjort 2008-02-20)
Den 2007-12-14 fjernes Navne: RU-TEC ApS (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2007-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2007-12-15 tilføjes Vedtægter: 2007-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2007-08-03)
Den 2007-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruenshøj 9, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: ru-tec@webspeed.dk (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2005-10-13 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2005-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruenshøj 9, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Direktion: Mads Nissen (direktør) (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2005-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Legale ejere: Mads Nissen (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2005-10-12 tilføjes Navne: RU-TEC ApS (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-12 tilføjes Reelle ejere: Mads Nissen (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2005-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-12 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Stiftere: Mads Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-26)