Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sonja Sørensen | 21.12.2012 | 04.02.2022 | direktør |
Christian Skov Jacobsen | 12.10.2011 | 21.12.2012 | direktør |
Poul Sørensen | 13.10.2005 | 12.10.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tinamia Funch Bruun | 21.12.2012 | 04.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Lysgaard | 21.12.2012 | 04.02.2022 | formand |
Sonja Sørensen | 12.10.2011 | 04.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Skov Jacobsen | 21.12.2009 | 21.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christian Johansen | 02.02.2009 | 21.12.2012 | formand |
Poul Sørensen | 13.10.2005 | 12.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Sonja Sørensen | 13.10.2005 | 21.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Halfdan Lauritsen | 13.10.2005 | 02.02.2009 | formand |