Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 26, 1110 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-25 fjernes Direktion: Gregers Mogens Münter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-25 fjernes Navne: 5TM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Stiftere: ANDET HOLDINGSELSKAB AF 18. MAJ 2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2007-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 26, 1110 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-16 tilføjes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive callcenter virksomhed, salgsrådgivende aktiviteter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 165.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Vedtægter: 2007-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-21 tilføjes Direktion: Gregers Mogens Münter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-21 fjernes Direktion: Frederik Thurn Weisz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Direktion: Frederik Thurn Weisz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: 5TM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Stiftere: ANDET HOLDINGSELSKAB AF 18. MAJ 2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)