Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Bente Yvonne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-10 fjernes Direktion: Bente Yvonne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-10 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-25 tilføjes Direktion: Bente Yvonne Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-09-08 tilføjes Legale ejere: Boet efter Emin Idrizi (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: Emin Idrizi (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-09-08 fjernes Direktion: Emin Idrizi (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervej 4, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Direktion: Emin Idrizi (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2005-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er service, handel og investering i og administration af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Legale ejere: Emin Idrizi (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2005-08-23 tilføjes Navne: EMINS BEBOELSESEJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-08-23 tilføjes Reelle ejere: Emin Idrizi (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2005-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2005-08-23 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS, REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2005-08-23 tilføjes Stiftere: Emin Idrizi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2005-08-23 tilføjes Vedtægter: 2005-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-10)