Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: INDIGO SHIPPING A/S. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: XO SHIPPING A/S. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: XO SHIPPING A/S. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XO SHIPPING A/S. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2022-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Bolig Hald Ege Viborg Holding ApS. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S Bolig Hald Ege Viborg I. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alloy Invest ApS. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinrankevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ditte@holbergpihl.dk (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2016-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 63, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 63, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2005-10-14 tilføjes Direktion: Kim Holberg Pihl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i anlægsaktiver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Legale ejere: Kim Holberg Pihl (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Navne: NI´ER HOLDING ApS (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-14 tilføjes Reelle ejere: Kim Holberg Pihl (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2005-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-14 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Stiftere: Kim Holberg Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Vedtægter: 2005-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)