Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredsdorffvej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredsdorffvej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 fjernes Bestyrelse: Jens Klavsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Direktion: Elin Nielsen-Gehrt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 fjernes Navne: KOLLUND RYGKLINIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Stiftere: PRIVATHOSPITALET KOLLUND A/S, CARSTEN BRUUN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredsdorffvej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Boris Fleggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Bestyrelse: Asmus Overbeck Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredsdorffvej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Bestyrelse: Asmus Overbeck Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Direktion: Elin Nielsen-Gehrt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undersøgelser og behandling af patienter med ryglidelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Navne: KOLLUND RYGKLINIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Stiftere: PRIVATHOSPITALET KOLLUND A/S, CARSTEN BRUUN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Vedtægter: 2005-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)