Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Navne | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Rådhusvej Charlottenlund ApS. (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: SR Holding af 2019 ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Nystrøm Rasted (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Lene Grawford Nystrøm Rasted (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Søren Nystrøm Rasted (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er indenfor entertainmentbranchen og herunder at fungere som pladeselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Navne: LABELLAND ApS (offentliggjort 2012-01-13)
Den 2012-01-01 fjernes Navne: DANSK TANGENT TEKNOLOGI ApS (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2010-03-18 tilføjes Direktion: Søren Nystrøm Rasted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 fjernes Direktion: Søren Espensen Broberg Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Binavne: DANSK TANGENT TEKNOLOGI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Direktion: Søren Espensen Broberg Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Navne: DANSK TANGENT TEKNOLOGI ApS (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Nystrøm Rasted, Lene Grawford Nystrøm Rasted (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Stiftere: Søren Espensen Broberg Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)