Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 tilføjes Direktion: Kaare Heistein Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Direktion: Dorthe Marie Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2009-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KNEBELHUS ApS. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Kaare Heistein Sørensen (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kaare Heistein Sørensen (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: Aase Margrethe Heistein (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Aase Margrethe Heistein (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 1, 8420 Knebel (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 1, 8420 Knebel (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2013-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Revisor: RD AF 2. NOVEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-01-01 fjernes Direktion: Kaare Heistein Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 1, 8420 Knebel (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 1, 8420 Knebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af ejendomme og dermed relateret arbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Navne: THORUP GJÆSTGIVERI ApS (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-10 fjernes Navne: THORUP GJÆSTGIVERI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene vedrørende den daglige drift. ved beslutninger angående køb af driftsmidler over kr. 50.000 samt optagelse af lån eller stillelse af sikkerheder tegnes selskabet af alle direktører i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Vedtægter: 2005-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-10 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 1, 8420 Knebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Direktion: Kaare Heistein Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Legale ejere: Aase Margrethe Heistein (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2005-09-01 tilføjes Navne: THORUP GJÆSTGIVERI ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Reelle ejere: Aase Margrethe Heistein (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2005-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Revisor: RD AF 2. NOVEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Stiftere: Jens Thomas Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)