Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Milanovej 37, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Milanovej 37, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2012-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OUTSIGHT ApS. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er ved kapitalbesiddelse i andre selskaber enten direkte eller indirekte at drive handel og industri samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: STATSAUT. REV. JAN VEGGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Milanovej 37, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2010-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Siciliensgade 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siciliensgade 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Direktion: Claudio Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Legale ejere: Claudio Hjorth (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2005-10-06 tilføjes Navne: CLAUDIO HJORTH HOLDING ApS (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-06 tilføjes Reelle ejere: Claudio Hjorth (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revisor: STATSAUT. REV. JAN VEGGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Stiftere: Claudio Hjorth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)