Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: P.T. CLOTHING A/S. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Freltoftevej 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: Jens Bendt (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Navne: JENS BENDT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Stiftere: Jens Bendt (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-09 fjernes Direktion: Jens Bendt (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-11-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-03-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freltoftevej 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Freltoftevej 22 (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2005-11-01 tilføjes Legale ejere: Jens Bendt (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freltoftevej 22 (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2005-10-11 tilføjes Direktion: Jens Bendt (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2005-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i datterselskaber og associerede virksomheder. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 334.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Navne: JENS BENDT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2005-10-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Stiftere: Jens Bendt (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2005-10-11 tilføjes Vedtægter: 2005-10-11 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)