Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE. (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-04 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Lunds Vej 8, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvingvej 45, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Gartneriet Thoruplund A/S, Fraugde og Thoruplund Ejendomme ApS samt i øvrigt investering og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Vedtægter: 2014-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-21)
Den 2010-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: GARTNERREVISION LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvingvej 45, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2005-10-10 tilføjes Direktion: Bodil Clara Teil Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Legale ejere: Bodil Clara Teil Johansen (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2005-10-10 tilføjes Navne: BCA THORUPLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-10 tilføjes Reelle ejere: Bodil Clara Teil Johansen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2005-10-10 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2005-10-10 tilføjes Revisor: GARTNERREVISION LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)