Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2012-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TRINOVA MANAGEMENT II A/S. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2014-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: GOD TONE A/S. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2017-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRINOVA MANAGEMENT II A/S. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2020-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Helios Energy A/S. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Helios Energy A/S. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helios Group A/S. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bølgen 17, 4. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Binavne: Heli Management ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Bestyrelse: Lise Balle (formand) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og rådgivning, herunder management rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: HELI Group ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: HELI MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2018-08-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-12 tilføjes Legale ejere: Henning Balle, Maja Hyldegaard Kristensen, Trine Balle Jensen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-06-12 tilføjes Reelle ejere: Henning Balle (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-01-11 tilføjes Legale ejere: Nanna Wolfhagen, Mathias Wolfhagen, Marc Wolfhagen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning, herunder managementsrådgivning m.m. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2011-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2011-09-26 tilføjes Vedtægter: 2011-09-26 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: heli@bsanet.dk (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2005-11-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2005-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2005-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Direktion: Henning Balle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-06 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-28 tilføjes Navne: HELI MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2005-10-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4455 (offentliggjort 2005-10-12)
Den 2005-10-06 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4455 (offentliggjort 2005-10-12)
Den 2005-10-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2005-10-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-06 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-12)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)