Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: gottliebn@gmail.com (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2005-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S SAINTE MAXIME III. (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Ulla Vitalis Murphy (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-02 fjernes Legale ejere: Hanne Zachrau Emkjær, Jens Emkjær (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Janus Jensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: Susanne Ehrenreich, Sten Ehrenreich (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Betina Merete Lund, Peter Henning Friis (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Margrethe Ostenfeld, Per Jon Axel (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-03-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorfflund Alle 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Lindelund 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-16 tilføjes Direktion: Hans Christian Skotte (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-16 fjernes Direktion: Per Jon Axel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-16 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Skotte (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-04-16 fjernes Legale ejere: Sannie Dorrit Friis (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-15 fjernes Legale ejere: Hans Christian Skotte (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Larsen, Jørgen Gudmand Larsen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2012-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Lindelund 26, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2012-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Klardam 23, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2008-07-16)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: Sannie Dorrit Friis, Henrik Emil Friis (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klardam 23, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2008-07-16)
Den 2008-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-22 tilføjes Direktion: Per Jon Axel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 fjernes Direktion: Bjarne Peter Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere og investere i ikke-erhvervsmæssig anvendt sommerbolig i Sydfrankrig samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Vedtægter: 2008-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 fjernes Bestyrelse: Sannie Dorrit Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-22 fjernes Revisor: HANS AAGAARD LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 tilføjes Bestyrelse: Per Jon Axel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Bestyrelse: Sannie Dorrit Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-10 fjernes Bestyrelse: Børge Michael Storm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-31 tilføjes Legale ejere: Mariane Wasa Jensen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-10-06 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Skotte, Margrethe Ostenfeld, Per Jon Axel, Susanne Ehrenreich, Sten Ehrenreich, Hanne Zachrau Emkjær, Jens Emkjær, Bente Raunholdt, Niels-Erik Gottlieb (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 27, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Bestyrelse: Børge Michael Storm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-06 tilføjes Direktion: Bjarne Peter Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SAINTE MAXIME III (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revisor: HANS AAGAARD LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Stiftere: Jette Connie Hansen, Bjarne Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)