Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Kapital | Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Navne: STX Sport ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Navne: Primetime Denmark ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 tilføjes Vedtægter: 2023-06-06 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 tilføjes Vedtægter: 2022-10-26 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Søren Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Navne: Primetime Denmark ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-09-29 fjernes Navne: BRANDFORCE ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsborgparken 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-06 tilføjes Legale ejere: STX Holding ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-01-06 fjernes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ln@startex.dk (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2012-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2012-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2010-01-27 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2009-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bejlerholm 10, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2008-11-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-27 tilføjes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2008-05-27 tilføjes Reelle ejere: Heine Lind Østergaard (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med varemærkebeklædning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2007-05-30 tilføjes Vedtægter: 2007-05-30 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bejlerholm 10, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2008-11-18)
Den 2005-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Traverbakken 57, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Traverbakken 57, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Direktion: Heine Lind Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Navne: BRANDFORCE ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-11 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Stiftere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)