Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Stenmann Valsborg | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Hansen | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Møller | 26.05.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Gjerndrup | 17.05.2013 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sven Erik Carlsen | 26.05.2011 | 17.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Høgsted Hansson | 30.01.2009 | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjel Bording Johansen | 25.04.2008 | 25.04.2008 | bestyrelsesmedlem |