Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 4-6, 8500 Grenaa (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Jan Bo Allermann (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Direktion: Søren Christensen Volder (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: 5A Invest ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Legale ejere: AAT Gruppen A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Jan Bo Allermann, Hanne Allermann, Andreas Allermann, Daniel Allermann, Nikolai Allermann (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Reelle ejere: Klaus Jørgen Allermann (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-09 fjernes Reelle ejere: Jan Bo Allermann (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Revisor: Talkompagniet Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-20 tilføjes Direktion: Søren Christensen Volder (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-01-20 fjernes Direktion: Jan Bo Allermann (direktion) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-04-24 tilføjes Binavne: Nedbrydningsselskabet ApS (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2016-03-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Bo Allermann, Klaus Jørgen Allermann (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, videreudvikle, sælge og udleje fast ejendom og investere i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2009-08-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-25)
Den 2009-08-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-01 tilføjes Legale ejere: AAT Gruppen A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 4-6, 8500 Grenaa (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Jan Bo Allermann (direktion) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: AAT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: ÅT KØKKENSALG ApS, Aktieselskabet af 28. oktober 2020, ALLERMANN HUSE ÅLSRODE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)