Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 fjernes Navne: HOREMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Stiftere: Stig Larsen, Rachda Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 fjernes Direktion: Rene Faaborg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 fjernes Bestyrelse: Rachda Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-22 fjernes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 fjernes Bestyrelse: Kim Winther Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-06 fjernes Revisor: Per Kronborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Køge Landevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Køge Landevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Winther Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Direktion: Rene Faaborg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af hårde hvidevare, og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Navne: HOREMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Revisor: Per Kronborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Stiftere: Stig Larsen, Rachda Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Vedtægter: 2005-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)