Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Refuse/Resist ApS. (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvejen 81, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 7, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-30 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-28 tilføjes Direktion: Anders Lundemark (direktør) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Anders Lundemark (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Vedtægter: 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-08 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 7, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2016-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 13 o., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: anderslundemark@gmail.com (offentliggjort 2014-06-06)
Den 2011-08-18 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2011-08-18 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 13 o., 2300 København S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2011-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Annexgårdsvej 38, 2610 Rødovre (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2009-03-02 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annexgårdsvej 38, 2610 Rødovre (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2008-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt anden i forbindelse hermed virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2008-01-03 tilføjes Vedtægter: 2008-01-03 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-15 tilføjes Legale ejere: Anders Lundemark (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2005-10-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Lundemark (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Direktion: Anders Lundemark (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Navne: LUNDEMARK ApS (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2005-10-06 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Stiftere: Anders Lundemark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-10)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)