Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 04.06.2012 (4507
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
NORMAL | 04.06.2012 | |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 02.02.2012 | 03.06.2012 |
NORMAL | 05.10.2005 | 01.02.2012 |
Branche | Ejendomsmæglere mv (683110). |
Sidst opdateret den 30.06.2021 og
angivet som gældende fra 01.01.2021 (1374
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Ejendomsmæglere mv (683110) | 01.01.2021 | |
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) | 01.09.2009 | 31.12.2020 |
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 31.08.2009 |
Uoplyst (980000) | 05.10.2005 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 10.11.2015 og
angivet som gældende fra 30.12.2014 (3568
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 30.12.2014 | |
false | 05.10.2005 | 29.12.2014 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | Jesper@jespermandrup.dk. |
Sidst opdateret den 20.12.2022 og
angivet som gældende fra 20.12.2022 (656
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Jesper@jespermandrup.dk | 20.12.2022 | |
Jesper@boligkompagniet.dk | 30.06.2021 | 19.12.2022 |
Telefonnummer | 20209898. |
Sidst opdateret den 13.07.2021 og
angivet som gældende fra 30.06.2021 (1194
dage). |
Ingen historik.
Navne | Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Mandrup ApS. |
Sidst opdateret den 01.11.2022 og
angivet som gældende fra 01.11.2022 (705
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Mandrup ApS | 01.11.2022 | |
BFE ApS | 08.01.2020 | 31.10.2022 |
BACON FOODS EUROPE ApS | 01.10.2013 | 07.01.2020 |
BACON FOODS EUROPE HOLDING ApS | 25.09.2009 | 30.09.2013 |
MANDRUP HUSE ApS | 26.08.2008 | 24.09.2009 |
MANDRUP & LAURSEN HUSE ApS | 05.10.2005 | 25.08.2008 |
Binavne | BFE ApS. |
Sidst opdateret den 01.11.2022 og
angivet som gældende fra 01.11.2022 (705
dage). |
Ingen historik.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 09.01.2020 og
angivet som gældende fra 09.01.2020 (1732
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| 1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 09.01.2020 | |
Selskabet tegnes af en direktør eller af to direktører i forening | 30.10.2013 | 08.01.2020 |
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.