Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Formål | Revisor | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 3., 1306 København K (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Binavne: Restworks ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 3., 1306 København K (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 19, 3., 1308 København K (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 19, 3., 1308 København K (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 4., 1150 København K (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Ocean Ventures ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-19 fjernes Legale ejere: CL NR. 1 ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 4., 1150 København K (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2011-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: CL NR. 1 ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2008-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11, 1265 København K (offentliggjort 2007-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11, 1265 København K (offentliggjort 2007-03-31)
Den 2007-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11 th., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings-, handels- og licensaktiviteter og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Vedtægter: 2007-03-20 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-12 tilføjes Direktion: Christopher William Lindholst (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 fjernes Direktion: Kai Lindholst (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Direktion: Kai Lindholst (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11 th., 1265 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-06 tilføjes Binavne: METRONAPS EUROPE ApS, METRONAPS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Navne: NAPCENTRE EUROPE ApS (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-10-06 tilføjes Reelle ejere: Christopher William Lindholst (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-10-06 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Stiftere: Kai Lindholst, CL NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)