Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 fjernes Navne: MF BYG KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Revisor: AROS PLUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Stiftere: FM HANDEL K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 fjernes Direktion: Peter Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 tilføjes Direktion: Peter Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og byggeri herunder finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 tilføjes Navne: MF BYG KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-03 fjernes Navne: FM HANDEL & BYG ApS (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2007-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 tilføjes Vedtægter: 2007-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-10 tilføjes Revisor: AROS PLUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 fjernes Direktion: Frederik Charles Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2006-10-04 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-06-28 tilføjes Direktion: Frederik Charles Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-05-18 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2006-03-15 fjernes Direktion: Frederik Charles Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergvangen 5, 3060 Espergærde (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2005-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 10, 2. 204., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 10, 2. 204., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 tilføjes Direktion: Frederik Charles Martin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Navne: FM HANDEL & BYG ApS (offentliggjort 2005-10-11)
Den 2005-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2005-09-22 tilføjes Stiftere: FM HANDEL K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)