Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Ulnits | 29.08.2008 | 22.05.2013 | direktion |
Jesper Lund Hansen | 06.10.2005 | 29.08.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Jensen | 29.08.2008 | 27.06.2011 | bestyrelse |
Erik Ulnits | 29.08.2008 | 27.06.2011 | formand |
Jesper Lund Hansen | 06.10.2005 | 29.08.2008 | bestyrelse |
Preben Smed Sørensen | 06.10.2005 | 29.08.2008 | bestyrelse |