Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 fjernes Navne: ZETA PARK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2005 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 fjernes Bestyrelse: Jacob Fisker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 fjernes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 fjernes Bestyrelse: Knud Schulz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Nitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 tilføjes Direktion: Mogens Poul Zinck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Roland Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Higham Schlüter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Direktion: Thomas Nitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Navne: ZETA PARK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2005 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Vedtægter: 2005-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)