Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 fjernes Direktion: David Fellah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 fjernes Navne: AMD ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Stiftere: Mikal Christian Hallstrup, David Fellah, Anders Geert Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterport 4, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: David Fellah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og/eller aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: AMD ÅRHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: Mikal Christian Hallstrup, David Fellah, Anders Geert Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Vedtægter: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)