Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 43, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 fjernes Direktion: Thomas Rytter Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 fjernes Navne: T. RYTTER INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Stiftere: Thomas Rytter Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 43, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 43, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunilslund 43, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Thomas Rytter Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: T. RYTTER INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: Thomas Rytter Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Vedtægter: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)