Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacobsmindevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Bestyrelse: Stig Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Direktion: Claus Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Navne: ACS KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Stiftere: SC HOLDING ApS, FIRST INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-31 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsmindevej 20, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Anker Fremming (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i ACS Nordic P/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Vedtægter: 2007-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Anker Fremming (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Direktion: Claus Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Navne: ACS KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Stiftere: SC HOLDING ApS, FIRST INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)