Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bækgaard | 13.10.2010 | 14.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Pedersen | 05.09.2017 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Heinrich Christensen | 05.04.2016 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Jakobsen | 01.01.2014 | 14.01.2019 | formand |
Majken Høgh Olsen | 01.01.2014 | 05.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Sørensen | 24.04.2013 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Petersen | 30.01.2013 | 14.01.2019 | næstformand |
Lene Skovsgaard Sørensen | 20.08.2012 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ulrich Helledie | 20.08.2012 | 27.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Heinrich Christensen | 20.08.2012 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Møller Pedersen | 20.08.2012 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Færch | 04.05.2010 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thorsted Sørensen | 04.05.2010 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Viggo Lynghøj Christensen | 26.01.2010 | 31.12.2013 | formand |
Susanne da Costa Olufsen | 29.05.2008 | 20.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Keld Vagner Jensen | 29.05.2008 | 20.08.2012 | næstformand |
Martin Merrild | 22.02.2008 | 31.12.2009 | formand |
Kai Peter Smedegaard Rasmussen | 27.09.2005 | 04.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Hansen | 27.09.2005 | 25.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Viggo Lynghøj Christensen | 27.09.2005 | 29.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Hjorth Larsen | 27.09.2005 | 29.05.2008 | næstformand |
Susanne da Costa Olufsen | 27.09.2005 | 22.02.2008 | bestyrelsesmedlem |