Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
GENEGA HOLDING A/S (CVR 27747280) | OPLØSTEFTERFUSION | 29.09.2005 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
NOM HOLDING ApS (CVR 30567595) | 20.09.2017 | 19.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Niels-Otto Mortensen | 12.02.2014 | 20.09.2017 | 100,00% | 100,00 % |