Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: b74finans@gmail.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: madsgottler@gmail.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: madsgottler@gmail.com (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: jakob.nymark@privat.dk (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlundsvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlundsvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob.nymark@privat.dk (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2005-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlundsvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Navne: B74 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)