Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2021-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 281, 1. 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: all-roundservice@os.dk (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovregårds Alle 12, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: all-roundservice@o5.dk (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovregårds Alle 12, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Interessenter: Søren Janichen, Mona Lilli Janichen (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2006-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: all-roundservice@o5.dk (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: All-Round Service I/S v/Søren og Mona Janichen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mona Lilli Janichen, Søren Janichen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2006-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)