Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tina Agerskov Vallentin(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tina Agerskov Vallentin | 01.05.2013 | Sofus Francks Vænge 20, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Phistermedister v/Tina Agerskov | 29052905 | Aktiv | Fremstilling af anden yderbeklædning (141300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.10.2007 | 24,23 (km) | Solvej 20, 2635 Ishøj | Nygade 3, 1164 København K |
22.02.2010 | 0,00 (km) | Nygade 3, 1164 København K | Godthåbsvej 32, 2000 Frederiksberg |
01.07.2011 | 4,44 (km) | Godthåbsvej 32, 2000 Frederiksberg | Dronning Olgas Vej 39, 2000 Frederiksberg |
03.07.2011 | 0,01 (km) | Dronning Olgas Vej 39, 2000 Frederiksberg | Dronning Olgas Vej 39B, 2000 Frederiksberg |
11.07.2011 | 0,00 (km) | Dronning Olgas Vej 39B, 2000 Frederiksberg | Dronning Olgas Vej 39B, 2000 Frederiksberg |
01.03.2013 | 3,82 (km) | Dronning Olgas Vej 39B, 2000 Frederiksberg | Gustav Johannsens Vej 5, 2000 Frederiksberg |
01.01.2021 | 0,93 (km) | Gustav Johannsens Vej 5, 2000 Frederiksberg | Sofus Francks Vænge 20, 2000 Frederiksberg |
Phistermedister v/Tina Agerskov. |
Sidst opdateret den 22.02.2010 og angivet som gældende fra 22.02.2010 (5341 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Phiro A/S | 37833282 |
Phish | 28189583 |
PH ISOLERING HENNING LAURITZEN OG PALLE WITT | 19891402 |
Phister & Philina A/S | 41399325 |
Phistermedister v/Tina Agerskov | 29052905 |
PhisterPhilina A/S | 41399325 |
Phitchayed Muay Thai Gym | 41558423 |
PHI TECHNOLOGY ApS | 26393248 |
Phitho ApS | 33243162 |
Phitho Holding ApS | 33243162 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tina Agerskov Vallentin(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tina Agerskov Vallentin(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |