Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Interessenter | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2021-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejerskovvej 9, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejerskovvej 9, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-17 tilføjes Navne: Svane I/S v/Henrik & Jette Svane (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 fjernes Navne: Svane I/S v/Torben, Henrik & Jette Svane (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-01-10 fjernes Interessenter: Torben Chresten Svane (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejerskovvej 9, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2005-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mageløs 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mageløs 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 tilføjes Interessenter: Torben Chresten Svane, Jette Svane, Henrik Svane (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2005-05-01 tilføjes Navne: Svane I/S v/Torben, Henrik & Jette Svane (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2005-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Svane, Torben Chresten Svane, Jette Svane (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2005-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)