Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jette Andersen | 27.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Majken Filsø Sørensen | 25.11.2022 | 27.02.2023 | adm. dir |
Rasmus Damsted Hansen | 19.02.2019 | 25.11.2022 | adm. dir |
Poul Mark | 12.09.2003 | 19.02.2019 | direktør |
Peer Bach | 22.03.2001 | 12.09.2003 | adm. dir |
Margit Jensen | 07.05.1999 | 22.03.2001 | direktør |
Poul Erik Ernst Nielsen | 28.01.1999 | 07.05.1999 | direktør |
Erik Faber | 17.04.1959 | 28.01.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Patrik Lundell | 01.01.2023 | formand |
Lauri Pekka Multanen | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pia Hortling | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tiina-Liisa Liukkonen | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Tom Sakari Aho | 16.11.2021 | 31.12.2022 | formand |
Jørgen Dissing | 10.06.2020 | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 05.12.2016 | 16.11.2021 | formand |
Thomas Augustinus | 05.12.2016 | 16.11.2021 | næstformand |
Mogens Vilstrup Christensen | 07.12.2015 | 10.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anette Malig Bruun | 07.12.2015 | 04.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Augustinus | 07.12.2015 | 04.12.2016 | formand |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 07.12.2015 | 04.12.2016 | næstformand |
Thomas Augustinus | 06.12.2011 | 06.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Nielsen | 19.12.2008 | 07.12.2015 | formand |
Martin Fisker | 12.09.2003 | 07.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Freundlich Andersen | 12.09.2003 | 07.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Drud Hansen | 12.09.2003 | 19.12.2008 | formand |
Peer Bach | 22.03.2001 | 12.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Hess Rasmussen | 26.01.2001 | 12.09.2003 | formand |
Ole Bang Nielsen | 01.12.1999 | 26.01.2001 | formand |
Margit Jensen | 07.05.1999 | 22.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Ernst Nielsen | 22.01.1998 | 07.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henning Rouchman | 13.11.1997 | 06.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Finn Verner Terkelsen | 01.04.1997 | 13.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peter Klemensen | 17.04.1959 | 12.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Johannes Lund | 17.04.1959 | 22.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Svend Ivan Petersen | 17.04.1959 | 01.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Helmgaard Kristiansen | 17.04.1959 | 26.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Finn Verner Terkelsen | 17.04.1959 | 31.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
John Vitus Nielsen | 17.04.1959 | 31.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Faber | 17.04.1959 | 05.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Eyvind Johan Lundbye | 17.04.1959 | 18.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Frits Niegel | 17.04.1959 | 16.11.1987 | bestyrelsesmedlem |