Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Navne | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET TYRKIET A/S. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2019-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Roskilde Retail Park III. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roskilde Retail Park III Komplementar ApS. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dådyrparken ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2021-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østervold 47 ApS. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRONHOLMEN 3 ApS. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2022-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hvidhvalen ApS. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BiKaBu F1 ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2021-11-08 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Juvida ApS, MAGstar Holding ApS, CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Julie Victoria Dahl, Camilla Maggie Dahl, Jan Dahl Jensen (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: Juvida ApS, MAGstar Holding ApS, CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Julie Victoria Dahl, Camilla Maggie Dahl (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-05-24 tilføjes Legale ejere: Juvida ApS, MAGstar Holding ApS, CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-05-23 fjernes Legale ejere: CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-05-24 tilføjes Reelle ejere: Julie Victoria Dahl, Camilla Maggie Dahl (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-05-24 fjernes Reelle ejere: Jan Dahl Jensen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: FaJuCa Invest ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: DP INVEST ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Direktion: Jan Dahl Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 fjernes Direktion: Henrik Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 fjernes Legale ejere: Holdingsselskabet af 15.1.2016 ApS (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2016-05-11 fjernes Legale ejere: CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-05-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Dahl Jensen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Vedtægter: 2015-12-31 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Legale ejere: CAJU INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 15, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 15, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 15, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-28 tilføjes Direktion: Henrik Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Legale ejere: Holdingsselskabet af 15.1.2016 ApS (offentliggjort 2017-04-01)
Den 2005-09-28 tilføjes Navne: DP INVEST ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2005-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-28 tilføjes Revisor: Dansk Revision Randers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Stiftere: Holdingsselskabet af 15.1.2016 ApS, CAJU HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Vedtægter: 2005-09-28 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2005-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-29)
Den 2005-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)