Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Emil Kaastrup-Olsen | 29.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Thirup Schouenborg | 17.11.2023 | 29.11.2023 | direktør |
Michael Aerts Andersen | 01.08.2021 | 17.11.2023 | direktør |
Søren Grube Brandt Dragsdal | 01.04.2019 | 31.07.2021 | direktør |
Peter Westphall | 15.01.2016 | 01.04.2019 | adm. dir |
Flemming Hansen | 01.10.2012 | 15.01.2016 | direktør |
Jørgen Winge | 30.08.2005 | 01.10.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Emil Kaastrup-Olsen | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jon Simon Kaastrup-Olsen | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Schack | 29.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Thirup Schouenborg | 17.11.2023 | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Juul | 17.11.2023 | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Schack | 17.11.2023 | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Emil Kaastrup-Olsen | 17.11.2023 | 28.11.2023 | formand |
Thomas Grauslund Nielsen | 31.03.2023 | 17.11.2023 | formand |
Thomas Grauslund Nielsen | 09.03.2022 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mering | 09.03.2021 | 31.03.2023 | formand |
Ask Andersen Holme | 12.10.2018 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Suhr | 12.10.2018 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Mathias Kaastrup-Olsen | 15.01.2016 | 09.03.2021 | formand |
Klaus Jacob Jensen | 15.01.2016 | 12.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ovesen | 08.12.2015 | 15.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
David Emil Kaastrup-Olsen | 09.04.2015 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Suhr | 09.04.2015 | 15.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Jacob Jensen | 09.04.2015 | 14.01.2016 | formand |
Ida Helene Elizabeth Goldschmidt | 09.04.2015 | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Troels Birnbaum Licht | 03.04.2014 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Harpøth | 03.04.2014 | 09.04.2015 | formand |
Per Mathias Kaastrup-Olsen | 04.04.2013 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Elmholt Mørk | 07.04.2011 | 15.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Schack | 07.04.2011 | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ida Helene Elizabeth Goldschmidt | 07.04.2011 | 08.04.2015 | suppleant |
Klaus Jacob Jensen | 31.01.2011 | 03.04.2014 | formand |
Anders Fridolin Kabel | 08.04.2010 | 07.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Schack | 08.04.2010 | 07.04.2011 | suppleant |
Tøger Peter Seidenfaden | 08.04.2010 | 31.01.2011 | formand |
David Emil Kaastrup-Olsen | 27.03.2007 | 04.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Skovgaard Poulsen | 27.03.2007 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mering | 27.03.2007 | 08.04.2010 | formand |
Dan Ingemann Petersen | 30.08.2005 | 04.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Clausen | 30.08.2005 | 27.03.2007 | bestyrelsesmedlem |