Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Binavne | ||||
Vedtægter | Navne | Revisor | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Høxbro (formand) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Keld Søren Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-29 fjernes Bestyrelse: Claus Høxbro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Binavne: The Krane A/S (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-04 tilføjes Vedtægter: 2021-03-04 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-12-05 tilføjes Navne: UNIONKUL KRAN A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-04 fjernes Navne: UNIONKUL STUBBELØB A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-05 tilføjes Vedtægter: 2020-12-05 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-28 tilføjes Navne: UNIONKUL STUBBELØB A/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-11-27 fjernes Navne: UNIONKUL EJENDOM A/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-08-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-11 fjernes Hovedbranche: Godshåndtering (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 fjernes Bestyrelse: Poul Bruno Schilling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Godshåndtering (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Godsbehandling (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-10-21 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2006-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-05 tilføjes Legale ejere: UNIONKUL UDVIKLINGSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2005-09-27 tilføjes Hovedbranche: Godsbehandling (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2005-09-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Bestyrelse: Poul Bruno Schilling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-07 tilføjes Direktion: Klaus Kastbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Navne: UNIONKUL EJENDOM A/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-09-07 tilføjes Reelle ejere: Klaus Kastbjerg (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2005-09-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-07 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Vedtægter: 2005-09-07 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-09-27)
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)