Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 fjernes Interessenter: THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SKIVEREN ApS (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2009-02-26 fjernes Navne: THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER - SØHØJLANDET K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 fjernes Direktion: Ole Ravn Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 fjernes Direktion: Morten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og videresalg af ferieboliger i Skjern kommune. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Vedtægter: 2006-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-15 tilføjes Direktion: Henrik Carl Meding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 tilføjes Interessenter: THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER SKIVEREN ApS (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2005-09-26 tilføjes Navne: THORKILD KRISTENSEN FERIEBOLIGER - SØHØJLANDET K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-19 tilføjes Direktion: Morten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)