Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Boet efter Svend Ove Rose | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Svend Ove Rose | 31.05.2018 | 14.12.2020 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Svend Ove Rose | 10.05.2015 | 30.05.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rose 052024 ApS (CVR 29429588) | OPLØSTEFTERFUSION | 10.05.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA SVEND ROSE ApS (CVR 30204832) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 10.05.2015 | 23.02.2022 | 100,00% | 100,00% |